Filter
Zentral- und Landesbibliothek Berlin (5)
Ihre Suche nach ead.otherroles.gnd%3D%3D%22124661076%22, ead.others.index%3A%28%22Luther%2C%20Martin%20%281483-1546%29%22%29, ead.unitid.index%3A%28%22Chart.%20A%2094%2C%20Bl.%20151v-155v%22%29, ead.keyword.index%3A%28%22Disputation%22%29, ead.langmaterial.index%3A%28%22lat%22%29
- 1
Zentral- und Landesbibliothek Berlin ; Kuczynski-Nachlass ; Signatur: Kuc2-1-C548
Korrespondenz zwischen Jürgen Kuczynski, Pierangelo Catalano und Università degli Studi di Sassari, 1971
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) [Verfasser], Catalano, Pierangelo (1936-) [Verfasser], Università degli Studi di Sassari [Verfasser]
1971. - 4 Br., 1 Beil., 5 Bl.
- 2
Zentral- und Landesbibliothek Berlin ; Kuczynski-Nachlass ; Signatur: Kuc2-1-I197
Korrespondenz zwischen Jürgen Kuczynski und Banca Commerciale Italiana (Milano), 28.11.1983-17.02.1984
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) [Verfasser], Banca Commerciale Italiana (Milano) [Verfasser]
28.11.1983-17.02.1984. - 2 Br., 2 Bl.
- 3
Zentral- und Landesbibliothek Berlin ; Kuczynski-Nachlass ; Signatur: Kuc2-1-I205
Korrespondenz zwischen Jürgen Kuczynski, Ottone Magistrali, Federigo Melis und Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, 31.05.1972-08.04.1974
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) [Verfasser], Magistrali, Ottone [Verfasser], Melis, Federigo [Verfasser], Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini [Verfasser], Jaab, Margarethe (1918-) [Adressat]
31.05.1972-08.04.1974. - 3 Br., 3 Bl.
- 4
Zentral- und Landesbibliothek Berlin ; Kuczynski-Nachlass ; Signatur: Kuc2-1-I208
Korrespondenz zwischen Jürgen Kuczynski und Franco Andreucci, 23.09.1972-14.11.1972
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) [Verfasser], Andreucci, Franco [Verfasser]
23.09.1972-14.11.1972. - 4 Br., 1 Not., 5 Bl.
- 5
Zentral- und Landesbibliothek Berlin ; Kuczynski-Nachlass ; Signatur: Kuc2-1-I218
Korrespondenz zwischen Jürgen Kuczynski, Luigi Dal Pane und Università di Bologna. Istituto di storia economica e sociale, 23.06.1972-11.07.1972
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) [Verfasser], Dal Pane, Luigi [Verfasser], Università di Bologna. Istituto di storia economica e sociale [Verfasser]
23.06.1972-11.07.1972. - 2 Br., 2 Bl.