Detailinformationen
Lübbert, Jens (1928-1995)
Lübbert, Jens (1928-1995) (13.06.1928, Rendsburg – 03.09.1995, Hamburg)
Nationalökonom, Hochschullehrer, Parlamentarier
Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/1243863684 GND-ID: http://d-nb.info/gnd/1243863684, 22.10.1921, Letzte Änderung: 06.04.2024 Uni HH 26, 1995, S. 88-89
Biographische Hinweise:
Lehrte 1963-1990 an der Universität Hamburg; u.a. Lehrstuhlvertretung für Karl Schiller; 1974-1976 Präsident des Hamburger Forschungsrats, 1974-1978 Mitglied der Bürgerschaft, 1976-1978 geschäftsführender Direktor des Deutschen Übersee-Instituts
Verweisungen:
Lübbert, Jens Ingwer Adolf (1928-1995)