Filter
Ihre Suche nach ead.keyword%3D%22Lyrik%22, ead.langmaterial.index%3A%28%22rus%22%29
436 Treffer
- 1
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Strasburger ; Signatur: NL Strasburger II : 3 : 22
[Urkunde für Eduard Strasburger über die Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt am Main]
09.04.1892 [den 9. April 1892.]. - 1 Urkunde (1 Bl.=1 beschriebene S.)
- 2
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Strasburger ; Signatur: NL Strasburger II : 3 : 3
[Mitgliedsurkunde für Eduard Strasburger der Grossherzoglich-Sächsichen Gesellschaft für Mineralogie, Geologie und Petrefactologie]
22.01.1873 [den 22. Jan. 1873.]. - 1 Urkunde (1 beschriebene S.)
- 3
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.57
Urkunde der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher (1742-1952) [Verfasser]
24.08.1884. - 1 Blatt
- 4
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/76
Ehrenurkunde der Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi i Stockholm (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi [Verfasser]
21.03.1930. - 2 Blatt
- 5
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/77
Ernennungsurkunde der Geological Society of America (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geological Society of America (New York) [Verfasser]
31.12.1930. - 1 Blatt
- 6
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/78
Ehrenbürger-Urkunde von Mittenwald (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Sailer, Hans [Verfasser]
07.11.1933. - 1 Blatt
- 7
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: MP.22/79
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Akademie der Wissenschaften in Wien (1919-1947) [Verfasser]
22.11.1938. - 1 Blatt
- 8
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/80
Ehrenurkunde der Royal Geographical Society of London (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Royal Geographical Society (1830-1994) [Verfasser]
o.D.. - 1 Blatt
- 9
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/81
Ehrenurkunde der Societas Scientiarum Fennica (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Suomen Tiedeseura [Verfasser]
o.D.. - 1 Blatt
- 10
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/64
Ehrenurkunde der Sociedad de Geografia y Estadística Mexico (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (1851-) [Verfasser]
31.08.1933. - 2 Blatt
- 11
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/65
Urkunde der Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi i Stockholm (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi [Verfasser]
20.11.1922. - 1 Blatt
- 12
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/66
Ehrenurkunde der Forstwissenschaftlichen Gesellschaft Finnlands (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Suomen Metsätieteellinen Seura (1909-) [Verfasser]
30.04.1923. - 2 Blatt
- 13
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/67
Ehrendiplom der Estländischen Literärischen Gesellschaft (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Ehstländische Literärische Gesellschaft [Verfasser]
24.09.1925. - 1 Blatt
- 14
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/68
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft zu Hannover (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographische Gesellschaft (Hannover) (1878-) [Verfasser]
23.07.1923. - 2 Blatt
- 15
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/69
Ehrenurkunde der Kongelige Danske Geografiske Selskab (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Det Kongelige Danske Geografiske Selskab [Verfasser]
18.11.1926. - 2 Blatt
- 16
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/70
Ehrenurkunde der Real Sociedad Geográfica, Madrid (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Real Sociedad Geográfica (1876-) [Verfasser]
15.01.1927. - 1 Blatt
- 17
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/71
Ehrenpromotionsurkunde der Universität Innsbruck (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Universität Innsbruck (1669-) [Verfasser]
25.06.1927. - 1 Blatt
- 18
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/72
Urkunde der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin zum 50. Doktorjubiläum (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin (1828-1946) [Verfasser]
17.06.1928. - 1 Blatt
- 19
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/73
Urkunde der Preußischen Akademie der Wissenschaften zum 50. Doktorjubiläum (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Preußische Akademie der Wissenschaften (1918-1946) [Verfasser]
17.06.1928. - 1 Blatt
- 20
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/74
Urkunde der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig zum 50. Doktorjubiläum (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Universität Leipzig. Philosophische Fakultät [Verfasser]
17.06.1928. - 1 Blatt
- 21
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/75
Ernennungsurkunde zum korrespondierenden Mitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft (1817-2008) [Verfasser]
25.09.1928. - 1 Blatt
- 22
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: M.22/54
Ehrenurkunde der Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d‘Hydrographie (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie [Verfasser]
01.01.1914. - 1 Blatt
- 23
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/56
Ernennungsurkunde der Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Academy of Natural Sciences of Philadelphia (1812-) [Verfasser]
16.11.1915. - 2 Blatt
- 24
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/57
Ehrendiplom der Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (1873-) [Verfasser]
03.1918. - 1 Blatt
- 25
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/58
Glückwunschschreiben des Vereins für Landeskunde von Nieder-Österreich, 09.1918 (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Verein für Landeskunde von Niederösterreich (1864-1925) [Verfasser]
09.1918. - 1 Blatt
- 26
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/59
Ernennungsurkunde der Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kungliga Fysiografiska Sällskapet (Lund) (1782-) [Verfasser]
13.10.1920. - 1 Blatt
- 27
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/60
Urkunde der Geografiska Sällskapet i Finland (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Suomen maantieteellinen seura [Verfasser]
12.05.1921. - 2 Blatt
- 28
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/61
Urkunde der Societas Artium et Doctrinarum Rheno-Traiectinae, Utrecht (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Societas Artium et Doctrinarum, Rheno-Trajectina [Verfasser]
15.05.1921. - 1 Blatt
- 29
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/62
Ernennungsurkunde der Finnischen Gesellschaft der Wissenschaften (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Suomen Tiedeseura [Verfasser]
12.01.1922. - 1 Blatt
- 30
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/63
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied des Vereins der Geographen an der Universität Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Verein der Geographen (Wien) [Verfasser]
07.02.1922. - 2 Blatt
- 31
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/46
Urkunde der Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälle (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (-1966) [Verfasser]
12.12.1909. - 1 Blatt
- 32
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/47
Ehrenurkunde des Appalachian Mountain Club (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Appalachian Mountain Club (1876-) [Verfasser]
29.03.1910. - 1 Blatt
- 33
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/48
Ernennungsurkunde der Geologiska Föreningen Stockholm (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geologiska Föreningen [Verfasser]
12.01.1911. - 1 Blatt
- 34
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/49
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft zu Rostock (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographische Gesellschaft (Rostock) (1909-) [Verfasser]
21.11.1911. - 1 Blatt
- 35
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/50
Ehrenurkunde der Société Neuchâteloise de Géographie (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Société Neuchâteloise de Géographie [Verfasser]
15.02.1912. - 1 Blatt
- 36
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/51
Urkunde der Ungarischen Geographischen Gesellschaft (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Magyar Földrajzi Társaság [Verfasser]
15.09.1912. - 1 Blatt
- 37
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/53
Ehrnennungsurkunde zum Ehrenmitglied der kaiserlich-königlichen geographischen Gesellschaft in Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserlich-Königliche Geographische Gesellschaft (1856-1918) [Verfasser]
18.02.1913. - 1 Blatt
- 38
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/52
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft zu Greifswald (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographische Gesellschaft Greifswald (1882-) [Verfasser]
27.11.1912. - 1 Blatt
- 39
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/41
Urkunde der American Philosophical Society, Philadelphia (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
American Philosophical Society (1743-) [Verfasser]
25.04.1908. - 1 Blatt
- 40
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/42
Urkunde der Geographical Society of Philadelphia (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographical Society (Philadelphia, Pa.) [Verfasser]
09.12.1908. - 1 Blatt
- 41
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/43
Ehrenpromotionsurkunde des Columbia College New York (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Columbia College (New York, NY) (1784-1896) [Verfasser]
04.01.1909. - 1 Blatt
- 42
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/44
Ehrenurkunde der Geographischen Gesellschaft in Tokio (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Tōkyō Chigaku Kyōkai (1879-) [Verfasser]
20.03.1909. - 2 Blatt
- 43
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/45
Urkunde der Academia Nazionale die Lincei (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Regia Lynceorum Academia (Rom) (1603-) [Verfasser]
31.08.1909. - 2 Blatt, 1 Bronzeplatte
- 44
Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel ; Nachlass Familie Dirichlet ; Signatur: 2° Ms. hist. litt. 39[L3:004
Aufnahme in die Petersburger Akademie als korrespondierendes Mitglied (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Lejeune Dirichlet, Peter Gustav (1805-1859) [Adressat]
19.12.1837. - Urkunde, 1 Bl., Unterschrift Paul Heinrich Fuss
- 45
Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel ; Nachlass Familie Dirichlet ; Signatur: 2° Ms. hist. litt. 39[L3:006
Aufnahme in die Göttinger Akademie als ordentliches Mitglied (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (1941-) [Verfasser], Lejeune Dirichlet, Peter Gustav (1805-1859) [Adressat]
27.04.1846. - Urkunde, 1 Bl., Unterschriften von Carl Friedrich Gauss und J.F.L.Hausmann
- 46
Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel ; Nachlass Familie Dirichlet ; Signatur: 2° Ms. hist. litt. 39[L3:007
Aufnahme in die Stockholmer Akademie als auswärtiges Mitglied (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Akademie der Wissenschaften (Stockholm) [Verfasser], Lejeune Dirichlet, Peter Gustav (1805-1859) [Adressat]
27.04.1846. - Urkunde, 1 Bl., Unterschriften u.a. von Wahlberg
- 47
Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel ; Nachlass Familie Dirichlet ; Signatur: 2° Ms. hist. litt. 39[L3:012
Aufnahme in die belgische Akademie der Wissenschaften als korrespondierendes Mitglies (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Lejeune Dirichlet, Peter Gustav (1805-1859) [Adressat]
14.12.1855. - Urkunde, 1 Bl., Unterschrift u.a. von Adolphe Nerenburger
- 48
Universitätsbibliothek Heidelberg ; Nachlass Gustav Radbruch ; Signatur: Heid. Hs. 3716 I A 64,6
Urkunde über die Entbindung vom Amt des Reichsjustizministers
Ebert, Friedrich (1871-1925) [Verfasser], Stresemann, Gustav (1878-1929) [Verfasser], Deutschland (Deutsches Reich) / Reichstag / Präsident [Verfasser]
22.11.1922. - 1 Doppelbl.
- 49
Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel ; Nachlass Familie Dirichlet ; Signatur: 2° Ms. hist. litt. 39[L3:005
Mitteilung der Petersburger Akademie über Ernennung zum korrespondierenden Mitglied (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Lejeune Dirichlet, Peter Gustav (1805-1859) [Adressat]
07.02.1838-19.02.1838. - Briefbeilage, 1 Bl., Unterschrift Paul Heinrich Fuss
- 50
Universitätsbibliothek Heidelberg ; Nachlass Gustav Radbruch ; Signatur: Heid. Hs. 3716 I A 64,1
Ernennungsurkunde zum Reichsminister der Justiz
Ebert, Friedrich (1871-1925) [Verfasser], Wirth, Joseph (1879-1956) [Verfasser], Deutschland (Deutsches Reich) / Reichstag / Präsident [Verfasser]
26.10.1921. - 1 Doppelbl.
- 51
Universitätsbibliothek Heidelberg ; Nachlass Gustav Radbruch ; Signatur: Heid. Hs. 3716 I A 65,3
Bestallung als Ordinarius in Kiel durch den Minister für Wiss., Kunst und Volksbildung
Boelitz, Otto (1876-1951) [Verfasser], Deutschland, Deutsches Reich, Der Preussische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung [Verfasser], Radbruch, Gustav (1878-1949) [Adressat]
06.03.1923. - 1 Doppelbl.
- 52
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : B : 1
Patent als Leutnant der Reserve der Kavallerie für den bisherigen Vizewachtmeister Burggrafen und Grafen zu Dohna
Wilhelm II., Deutsches Reich, Kaiser (1859-1941) [Verfasser]
15.04.1903 [15. April 1903]. - Urkunde, Kanzleischrift (1 Doppelbl.=2 beschriebene S.)
- 53
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : B : 2
Patent als Oberleutnant der Reserve der Kavallerie für den bisherigen Leutnant der Reserve Burggrafen und Grafen zu Dohna.
Wilhelm II., Deutsches Reich, Kaiser (1859-1941) [Verfasser]
22.05.1912 [22. Mai 1912]. - Urkunde, Kanzleischrift (1 Doppelbl.=2 beschriebene S.)
- 54
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : B : 3
Patent als Rittmeister der Reserve der Kavallerie für den bisherigen Oberleutnant der Reserve Burggrafen und Grafen zu Dohna.
Wilhelm II., Deutsches Reich, Kaiser (1859-1941) [Verfasser]
27.01.1915 [27. Januar 1915]. - Urkunde, Kanzleischrift mit Faksimile der Unterschrift (1 Doppelbl.=2 beschriebene S.)
- 55
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : B : 4
Auftragsurkunde für den Kriegsgerichtsrat Kr. A. Herrn Dr. Burggraf u. Graf zu Dohna-Schlodien.
19.03.1915 [19. März 1915]. - Typoskript mit handschriftlichen Zusätzen und Unterschrift (1 Doppelbl.=1 beschriebene S.)
- 56
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : B : 6
[Verleihung des] Roten Adlerordens vierter Klasse [an] Dr. Alexander Burggrafen und Grafen zu Dohna-Schlodien
31.07.1908 [den 31ten Juli 1908]. - Urkunde, Druck mit Einfügungen in Kanzleischrift und Unterschrift (1 Doppelbl.=1 beschriebene S.)
- 57
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : B : 7
[Verleihung der] Königlichen Krone zum Roten Adlerordens vierter Klasse [an] Dr. Alexander Burggrafen und Grafen zu Dohna-Schlodien
22.03.1909 [den 22ten März 1909]. - Urkunde, Druck mit Einfügungen in Kanzleischrift und Unterschrift (1 Doppelbl.=1 beschriebene S.)
- 58
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : B : 8
Beglaubigungsschein [über die Verleihung] der 2. Klasse der Landwehr-Dienstauszeichnung [an] Leutnant der Reserve Georg Theobald Alexander Burggrafen und Grafen zu Dohna
11.04.1912 [11. April 1912]. - Urkunde, Druck mit Einfügungen in Kanzleischrift und Unterschrift (1 Bl.=1 beschriebene S.)
- 59
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : A : 11
Bestallung für den bisherigen außerordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität zu Königsberg Dr. Alexander Burggrafen und Grafen zu Dohna-Schlodien als ordentlichen Professor in derselben Fakultät.
10.02.1913 [10. Februar 1913]. - Urkunde, Druck mit Kanzleischrift und Unterschriften (1 Doppelbl.=1 beschriebene S.)
- 60
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : A : 12
[Verleihung des] silbernen Treudienst-Ehrenzeichen [an] Dr. Alexander Graf zu Dohna
01.02.1939 [1. Februar 1939]. - Urkunde, Druck mit maschinenschriftlichen Einfügungen und Unterschrift (1 Bl.=1 beschriebene S.)
- 61
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : A : 13
[Verleihung des] goldenen Treudienst-Ehrenzeichen [an] Dr. Alexander Graf zu Dohna
17.12.1940 [17. Dezember 1940]. - Urkunde, Druck mit maschinenschriftlichen Einfügungen und Unterschrift (1 Bl.=1 beschriebene S.)
- 62
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/20
Ernnennungsurkunde zum Ehrenmitglied des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Vereins für Erdkunde zu Halle/S. [Verfasser]
12.02.1898. - 1 Blatt
- 63
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/21
Ehrendiplom der Société vaudoise des Sciences naturelles (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Société vaudoise des sciences naturelles (1819-) [Verfasser]
21.06.1898. - 1 Blatt
- 64
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/22
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft von Bern (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographische Gesellschaft Bern (1873-) [Verfasser]
28.01.1899. - 1 Blatt
- 65
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/23
Ernennungsurkunde zum korrespondierenden Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien (1847-1919) [Verfasser]
08.08.1899-16.08.1899. - 2 Blatt
- 66
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/24
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Geografiska Föreningen i Finland (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Suomen maantieteellinen yhdistys [Verfasser]
07.02.1900. - 1 Blatt
- 67
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/25
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied des Vereins für Erdkunde in Dresden (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Verein für Erdkunde zu Dresden (1863-) [Verfasser]
02.11.1900. - 1 Blatt
- 68
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/26
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied des Vereins für Erdkunde zu Leipzig (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Verein für Erdkunde zu Leipzig (1873-1911) [Verfasser]
04.03.1901. - 1 Blatt
- 69
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/27
Ernennungsurkunde zum Correspondenten der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserlich-Königliche Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus (1851-1904) [Verfasser]
04.05.1901. - 1 Blatt
- 70
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/28
Ernennungsurkunde der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Russkoe Geografičeskoe Obščestvo (1845-1926) [Verfasser]
28.01.1904. - 2 Blatt
- 71
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/29
Ehrenurkunde der Société Scientifique „Antonio Alzate“ Mexico (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Sociedad Científica Antonio Alzate [Verfasser]
09.03.1904. - 1 Blatt
- 72
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/30
Ernennungsurkunde der Société de Géographie de Genève (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Société de géographie de Genève (1858-) [Verfasser]
11.11.1904. - 1 Blatt
- 73
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/31
Ernennungsurkunde der Boston Society of Natural History (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Boston Society of Natural History [Verfasser]
21.12.1904. - 1 Blatt
- 74
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/32
Urkunde der Weltausstellung Saint Louis (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Weltausstellung (1904 : Saint Louis, Mo.) (1904-) [Verfasser]
1904. - 2 Blatt
- 75
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/33
Ernennungsurkunde zum wirklichen Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien (1847-1919) [Verfasser]
26.08.1905. - 2 Blatt
- 76
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/34
Ehrenurkunde der Royal Irish Academy (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Royal Irish Academy (1785-) [Verfasser]
16.03.1906. - 1 Blatt
- 77
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/35
Ehrenurkunde der Société de Géographie de Genève (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Société de géographie de Genève (1858-) [Verfasser]
09.11.1906. - 1 Blatt
- 78
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/36
Urkunde der Preußischen Akademie der Wissenschaften (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Königliche Akademie der Wissenschaften (Berlin) (1744-1918) [Verfasser]
02.12.1906. - 1 Blatt
- 79
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/37
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft in Lübeck (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographische Gesellschaft in Lübeck [Verfasser]
15.02.1907. - 2 Blatt
- 80
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/38
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Anthropologische Gesellschaft (Wien) (1870-) [Verfasser]
20.03.1907. - 1 Blatt
- 81
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/39
Urkunde der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften Kopenhagen (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Det Kongelige Videnskabers Selskab [Verfasser]
18.04.1907. - 1 Blatt
- 82
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/40
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Gesellschaft für Völker- und Erdkunde zu Stettin (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Gesellschaft für Völker- und Erdkunde zu Stettin (1897-) [Verfasser]
22.10.1907. - 1 Blatt
- 83
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Dohna ; Signatur: NL Dohna : III : A : 10
Alexandro Comiti a Dohna [...] svmmos in vtroqve ivre honores et privilegia doctorvm
30.05.1902 [Die XXX. M. Maii A. MDCCCCII]. - Druck (1 Foliobl.)
- 84
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/1
Ernennungsurkunde zum Correspondenten der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geologische Reichsanstalt (1849-1919) [Verfasser]
03.05.1877. - 1 Blatt
- 85
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/2
Promotionsurkunde der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Universität Leipzig. Philosophische Fakultät [Verfasser]
17.06.1878. - 2 Blatt
- 86
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/3
Ernennungsurkunde zum Correspondenten der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geologische Reichsanstalt (1849-1919) [Verfasser]
12.07.1879. - 1 Blatt
- 87
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/4
Ernennungsurkunde zum korrespondierenden Mitglied der Geographischen Gesellschaft in Bremen (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographische Gesellschaft in Bremen (1877-) [Verfasser]
28.03.1884. - 1 Blatt
- 88
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/5
Urkunde der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher (1742-1952) [Verfasser]
24.08.1884. - 1 Blatt
- 89
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/6
Ernennungsurkunde zum Correspondenten der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geologische Reichsanstalt (1849-1919) [Verfasser]
04.12.1885. - 1 Blatt
- 90
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/7
Ernennungsurkunde zum korrespondierenden Mitglied des Vereins für Erdkunde zu Leipzig (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Verein für Erdkunde zu Leipzig (1873-1911) [Verfasser]
01.05.1886. - 1 Blatt
- 91
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/8
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (1815-1987) [Verfasser]
08.08.1887. - 1 Blatt
- 92
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/9
Ernennungsurkunde der Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Padova (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti (Padua) [Verfasser]
08.04.1889. - 1 Blatt
- 93
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/10
Urkunde der Kaiserlichen Naturforschenden Gesellschaft zu Moskau (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserliche Naturforschende Gesellschaft zu Moskau [Verfasser]
21.09.1889. - 1 Blatt
- 94
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/11
Dankesurkunde der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Kaiserlich-Königliche Geographische Gesellschaft (1856-1918) [Verfasser]
31.05.1891. - 1 Blatt
- 95
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/12
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft zu München (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Geographische Gesellschaft (München) (1869-) [Verfasser]
20.10.1892. - 1 Blatt
- 96
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/13
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung (1868-) [Verfasser]
31.10.1893. - 1 Blatt
- 97
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/14
Ernennungsurkunde der Soietá Geografica Italiana, Rom (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Società Geografica Italiana (1867-) [Verfasser]
26.02.1895. - 1 Blatt
- 98
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/15
Diplomurkunde der Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (1873-) [Verfasser]
09.03.1895. - 1 Blatt
- 99
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/16
Ernennungsurkunde der Société de Géographie, Paris (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Société de Géographie (Paris) (1821-) [Verfasser]
14.06.1895. - 1 Blatt
- 100
Leibniz-Institut für Länderkunde ; Nachlass Albrecht Penck ; Signatur: Mp.22/17
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied des des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg (Ansetzungssachtitel von Bearbeiter/in)
Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und Neuburg (-1933) [Verfasser]
24.10.1896. - 1 Blatt